Charlotte Lynge Thingvad
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Free Spirit v/Charlotte Thingvad (Ejer) |
Største overskud: | 66' DKK Free Spirit IVS (Nu: Free Spirit ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -116' DKK Free Spirit Silkeborg ApS (2017) |
Største egenkapital: | 50' DKK Free Spirit Silkeborg ApS (2017) |
Største gæld: | 149' DKK Free Spirit IVS (Nu: Free Spirit ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Free Spirit IVS (Nu: Free Spirit ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Free Spirit v/Charlotte Thingvad (10 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2006 i Free Spirit v/Charlotte Thingvad (tidligere Natural Fit v/Charlotte Thingvad) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Charlotte Lynge Thingvad der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Charlotte i 10 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Free Spirit ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Free Spirit ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2016
Tidslinje (16)
-
Free Spirit Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2019
Registreringsdato: 28.08.2019 -
Free Spirit Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
Free Spirit Silkeborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2017 - 07.02.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.12.2016 - 28.08.2019
Reel ejer
01.01.2017 - 28.08.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.09.2006 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.08.2012 - 27.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Free Spirit IVS (Nu: Free Spirit ApS) landede et overskud på 66' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Free Spirit Silkeborg ApS landede et underskud på 116' DKK.