Jens Ole Steen Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEENS MØBLER HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.098' DKK JENS OLE STEEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -770' DKK CLAUS STEEN HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 14.322' DKK JENS OLE STEEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.158' DKK JENS OLE STEEN HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CLAUS STEEN HOLDING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af JENS OLE STEEN HOLDING ApS (23 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 hos STEENS MØBLER HOLDING A/S (tidligere STEENS MØBLER HOLDING ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jens Ole Steen Sørensen i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 5. september 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsselskabet Trio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JENS OLE STEEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JENS OLE STEEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2001
Ejendomme (4)
Tidslinje (29)
-
FURN PARTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2019
Registreringsdato: 08.02.2019 -
JYSK KOMPETENCECENTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2014
Registreringsdato: 11.03.2014 -
FURN PARTS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2012
Registreringsdato: 10.10.2012
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
06.03.2001 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.10.2012 - 08.02.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.08.2009 - 11.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.07.2000 - 16.01.2006
Direktør
31.01.2008 - 15.06.2009
Bestyrelsesmedlem
31.01.2008 - 03.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Ole Steen Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS OLE STEEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.322' DKK. Igennem sit holdingselskab JENS OLE STEEN HOLDING ApS har Jens dermed også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Ole Steen Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor JENS OLE STEEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 6.098' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor JENS OLE STEEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 506' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Finn Peter Bach.