Brian Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Floorballpro (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Floorballpro (3 år 11 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2009 i Floorballpro (tidligere Floorballpro I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Finn Nørgaard, Martin Hald Nissen at Brian Christensen stiftede Floorballpro den dag i marts 2009. Hvervet som Ejer og Stifter havde Brian i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hydro Autocenter I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
BC Holding 2023 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HAC Biler ApS
Via BC Holding 2023 ApS -
Hydro Autocenter ApS
Via BC Holding 2023 ApS
Direktørposter (2)
-
BC Holding 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2023 -
Hydro Autocenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2023
Tidslinje (12)
-
Hydro Autocenter, Bilsalg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Hydro Autocenter ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
BC Holding 2023 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2021 - 29.02.2024
Reel ejer
01.12.2022 - 29.02.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2021 - 30.11.2022
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
03.02.2020 - 21.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BC Holding 2023 ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab BC Holding 2023 ApS har Brian dermed også ejerandele i HAC Biler ApS (25-33.33%) & Hydro Autocenter ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Brian Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Søren Barner Madsen.