Anders Venø
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Go'mæt I/S v/Anders Venø & Michal Marek Warmus (Ejer) |
Største overskud: | 309' DKK Prosaving ApS (2022) |
Største underskud: | -732' DKK Nirigi ApS (Nu: Nigiri ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 299' DKK Prosaving ApS (2022) |
Største gæld: | 413' DKK BH127 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Prosaving ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bertel kaffe og kage I/S (7 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 i Go'mæt I/S v/Anders Venø & Michal Marek Warmus som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Michal Marek Warmus at Anders Venø stiftede Go'mæt I/S v/Anders Venø & Michal Marek Warmus den dag i december 2006. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anders i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AM12 Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Stopen Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Prosaving ApS
Via Stopen Holding ApS -
Umiddelbar Store Strandstræde ApS UNDER KONKURS
Via Stopen Holding ApS
Tidslinje (36)
-
Stopen Holding IvS (Nu: Stopen Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
BH127 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023 -
AM12 Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
22.10.2021 - 14.07.2022
Direktør
22.10.2021 - 15.07.2022
Reel ejer
15.07.2022 - 01.08.2023
Bestyrelsesmedlem
15.07.2022 - 24.11.2023
Ejerandel: 10% -
Stifter og Direktør
22.09.2017 - 14.12.2018
Ejer
22.09.2017 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2019 - 24.11.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.12.2020 - 14.07.2021
Reel ejer
15.07.2021 - 15.11.2023
Direktør
01.08.2021 - 19.07.2022
Ejerandel: 50%
Anders Venø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Stopen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 200' DKK. Igennem sit holdingselskab Stopen Holding ApS har Anders dermed også ejerandele i Prosaving ApS (50-66.65%) & Umiddelbar Store Strandstræde ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Anders Venø, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Stopen Holding IvS (Nu: Stopen Holding ApS) fremviste et overskud på 197' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BH127 ApS fremviste et underskud på 260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1' DKK (Prosaving ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47' DKK (MEMBR ApS (Nu: SB Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (Prosaving ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -220' DKK (BH127 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Heidi Manley Rosholm.