Mads Bach Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mads Bach Lund (Ejer) |
Største overskud: | 4.173' DKK Bach Lund Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -115' DKK MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 9.089' DKK Bach Lund Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 875' DKK MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CMA-Group ApS (11 år 10 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2006 ved Mads Bach Lund som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mads Bach Lund der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mads i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 29. februar 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bach Lund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Octopus Ink ApS
Via Bach Lund Holding ApS -
rc360 ApS
Via Octopus Ink ApS -
Selskabet af Dags Dato ApS
Via Octopus Ink ApS -
Heaps ApS
Via Selskabet af Dags Dato ApS -
CMA-Group ApS
Via Bach Lund Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CMA-Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2022 -
Bach Lund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2017
Tidslinje (11)
-
CMA-Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2022
Registreringsdato: 15.10.2022 -
MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2017
Registreringsdato: 23.03.2017
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.03.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: 26,66% -
Reel ejer
28.02.2022 - 29.02.2024
Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,33% -
Reel ejer
01.08.2022 - 01.04.2023
Ejerandel: 33%
Mads Bach Lund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bach Lund Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.089' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Octopus Ink ApS (33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mads Bach Lund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Bach Lund Holding ApS fremviste et overskud på 4.173' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS) fremviste et underskud på 115' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.556' DKK (MADS BACH LUND HOLDING ApS (Nu: CMA-Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (Heaps ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.089' DKK (Bach Lund Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3' DKK (Heaps ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Søren Tougaard Jensen.