Søren Gunnar Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Søren's Biler v/Søren Gunnar Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.707' DKK Fritids Import ApS (2021) |
Største underskud: | -280' DKK Fritids Import ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.415' DKK Fritids Import ApS (2021) |
Største gæld: | 6.340' DKK Fritids Import ApS (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Fritids Import ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren's Biler v/Søren Gunnar Nielsen (6 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 i Søren's Biler v/Søren Gunnar Nielsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Gunnar Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FOFA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fritids Import ApS
Via FOFA Holding ApS -
Fritidsbiler ApS
Via FOFA Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Fritids Import ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
Fritidsbiler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2021 -
FOFA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2023
Tidslinje (8)
-
Fritids Import ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Fritidsbiler ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
FOFA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.12.2021 - 19.12.2023
Direktør og Reel ejer
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
12.09.2006 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Gunnar Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FOFA Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet FOFA Holding ApS har Søren derfor også andele i Fritids Import ApS (66.66-89.99%) & Fritidsbiler ApS (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Gunnar Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Fritidsbiler ApS kunne fremvise et overskud på 1.015' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 218' DKK (Fritidsbiler ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 280' DKK (Fritids Import ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 924' DKK (Fritidsbiler ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (Fritids Import ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Aksel Gunnar Nielsen.