Esben Grundtvig
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | Rødder Kantine (Ejer) |
Største overskud: | 1.291' DKK Rødder Mad ApS (2022) |
Største underskud: | -132' DKK Rødder Mad ApS (2018) |
Største egenkapital: | 1.959' DKK Rødder Mad ApS (2023) |
Største gæld: | 1.257' DKK Rødder Mad ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Rødder Mad ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rødder Kantine (10 år 3 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2006 hos Rødder Kantine (tidligere Very Deli v/Esben Grundtvig) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Esben Grundtvig der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Esben i 10 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Esben Grundtvig Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rødder Mad ApS
Via Esben Grundtvig Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Esben Grundtvig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2016 -
Rødder Mad ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
RØDDER & VIN ApS (Nu: RØDDER MED MERE ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2017
Registreringsdato: 13.10.2017 -
RØDDER & VIN ApS (Nu: RØDDER MED MERE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2017
Registreringsdato: 13.10.2017 -
Very Deli v/Esben Grundtvig (Nu: Rødder Kantine) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016
Blå bog (fortsat)
Esben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.10.2012 - 13.10.2017
Ejer
28.02.2014 - 13.10.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
20.09.2006 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 21.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Esben Grundtvig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Esben Grundtvig Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.142' DKK. Igennem sit holdingselskab Esben Grundtvig Holding ApS har Esben dermed også ejerandele i Rødder Mad ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Esben Grundtvig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Rødder Mad ApS fremviste et overskud på 1.291' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Rødder Mad ApS fremviste et underskud på 132' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 665' DKK (Rødder Mad ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.959' DKK (Rødder Mad ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.142' DKK (Esben Grundtvig Holding ApS).