Niels Brinch Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELSE & NIELS BRINCH. FANØ. DANMARKApS (Direktør) |
Største overskud: | 570' DKK MOLS BOLSJER A/S (2021) |
Største underskud: | -13' DKK MOLS BOLSJER A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.818' DKK MOLS BOLSJER A/S (2023) |
Største gæld: | 5.684' DKK MOLS BOLSJER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos MOLS BOLSJER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MOLS BOLSJER A/S (19 år 2 måneder) |
Det begyndte den dag i 1990 hos ELSE & NIELS BRINCH. FANØ. DANMARKApS (tidligere ADR NR. 1683 ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Niels Brinch Nielsen i 10 år 7 måneder, inden stoppet den 6. december 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tegnestuen v/Niels Brinch Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
MOLS BOLSJER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2005
Tidslinje (4)
-
Tegnestuen v/Niels Brinch Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2006
Registreringsdato: 01.09.2006 -
MOLS BOLSJER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2005
Registreringsdato: 29.06.2005 -
ADR NR. 1683 ApS (Nu: ELSE & NIELS BRINCH. FANØ. DANMARKApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2000
Registreringsdato: 06.12.2000
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.1990 - 06.12.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jes Brinch Nielsen.