Jarl Lundin Overbeck
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2019 (4 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHOAM (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHOAM (4 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2019 hos CHOAM med titlen som Ejer. Jarl Lundin Overbeck erhvervede virksomheden CHOAM d. 31. oktober 2019. Jarl har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer har Jarl nu bestreddet i 4 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CHOAM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Standard Fighting Power Systems ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Standard Fighting Power Systems ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Standard Fighting Power Systems ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Standard Fighting Power Systems ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jarl har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
28.04.2023 - 21.08.2024
Ejer
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
En af de forbindelser som går igen i Jarl' netværk er Henrik Bernt Sanders.