Frank Thuesen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET AF 29.10.2004 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Den Jydske Gørtler (18 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 i AFVIKLINGSSELSKABET AF 29.10.2004 A/S (tidligere CHAS. HANSENS EFTF. ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Frank Thuesen i 3 år 6 måneder, inden stoppet d. 15. april 2004.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af låse og hængsler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Den Jydske Gørtler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 29.10.2004 ApS (Nu: CHAS. HANSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.08.2006
Registreringsdato: 10.08.2006 -
CHAS. HANSENS EFTF. ApS (Nu: CHAS. HANSEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.08.2006
Registreringsdato: 10.08.2006 -
Den Jydske Gørtler (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.08.2006
Registreringsdato: 03.08.2006
Blå bog (fortsat)
Frank har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.10.2004 - 10.08.2006
Bestyrelsesmedlem
20.01.2005 - 10.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2000 - 15.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab