Birgitte Troest
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.107' DKK F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S (2019) |
Største underskud: | -1.619' DKK FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 14.064' DKK FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.823' DKK F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S (2014) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S (30 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1994 ved F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Birgitte Troest nu bestreddet i 30 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 98' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FLINKE MIKAEL HOLDING ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S
Via FLINKE MIKAEL HOLDING ApS -
SVENSSON STILLADSER ApS
Via FLINKE MIKAEL HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.1994
Tidslinje (6)
-
FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS) (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2017
Registreringsdato: 02.03.2017 -
Den Gamle Tømrergaard v/Birgitte Troest (Nu: Tømmergårdens Kaffe- & Sandwichbar v/Birgitte Troest) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2011
Registreringsdato: 31.03.2011 -
Gulle's Butik I/S v/Birgitte Troest & Jeanett Fransson Olesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2007
Registreringsdato: 31.08.2007
Blå bog (fortsat)
Birgitte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.04.1994 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via FLINKE MIKAEL HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
08.08.2007 - 31.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2006 - 31.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 6.254' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.619' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 98' DKK (F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 58' DKK (FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.873' DKK (FLINKE MICHAEL HOLDING ApS (Nu: FLINKE MIKAEL HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.752' DKK (F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Mikael Christian Iversen.