Michael Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ML naturpleje (Ejer) |
Største overskud: | 40' DKK ML Transport ApS (Nu: ML Naturpleje ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -334' DKK Pusterummet Rønnede ApS (2020) |
Største egenkapital: | 210' DKK ML Transport ApS (Nu: ML Naturpleje ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 900' DKK Pusterummet Rønnede ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Pusterummet ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ML naturpleje (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2006 hos ML naturpleje (tidligere Michael Larsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Larsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Michael nu bestreddet i 18 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
ML naturpleje
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ML Naturpleje ApS
Ejerandel: 100% -
TMML ApS
Ejerandel: 100% -
Geviret ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (3)
-
ML Naturpleje ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2020 -
TMML ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2023 -
Geviret ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Pusterummet ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Pusterummet ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Pusterummet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
25.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
11.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
27.01.2023 - 01.09.2024
Direktør
01.02.2023 - 13.08.2024
Ejer
01.02.2023 - 01.09.2024
Direktør
22.08.2024 - 01.09.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.04.2019 - 16.10.2023
Direktør og Ejer
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ML Transport ApS (Nu: ML Naturpleje ApS) kunne offentliggøre et overskud på 40' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Geviret ApS kunne offentliggøre et underskud på 116' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7' DKK (Pusterummet ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 116' DKK (Geviret ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (Pusterummet ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -54' DKK (Geviret ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Malene Anne-Marie Larsen.