Ivan Manniche
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2006 (18 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AM Handel v/Ivan Manniche (Ejer) |
Største overskud: | 94' DKK IMTRADE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -8' DKK IM Holding 2018 IvS (Nu: IM Holding 2018 ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 218' DKK IMTRADE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 521' DKK IMTRADE ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos IM Holding 2018 IvS (Nu: IM Holding 2018 ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af AM Handel v/Ivan Manniche (18 år 1 måned) |
Det hele begyndte den dag i 2006 ved AM Handel v/Ivan Manniche (tidligere IM Handel v/Ivan Manniche) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ivan Manniche og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Ivan nu besiddet i 18 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
AM Handel v/Ivan Manniche
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
IM Holding 2018 ApS
Ejerandel: 100% -
IM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
IMTRADE ApS
Via IM Holding 2018 ApS
Direktørposter (3)
-
IM Holding 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2024 -
IMTRADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2018 -
IM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
IM Holding 2018 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
IM Holding 2018 IvS (Nu: IM Holding 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
IM Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021
Blå bog (fortsat)
Ivan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
13.06.2018 - 15.02.2024
Ejer
13.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ivan Manniche er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• IM Holding 2018 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 74' DKK.
• IM Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 74' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ivan Manniche, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor IMTRADE ApS landede et overskud på 94' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor IM Holding 2018 IvS (Nu: IM Holding 2018 ApS) landede et underskud på 8' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Bo Mikael Nielsen.