Andrea Vindbjerg Armstrong
Erhvervsaktiv: | 1. jun. 2006 - 31. dec. 2006 |
Karrieren startede hos: | Mette Andrea Vindbjerg Armstrong (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Skt. Klemens private Børnehave (1 år 4 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Andrea Vindbjerg Armstrong. Første gang Andrea var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2006 i Mette Andrea Vindbjerg Armstrong i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Andrea Vindbjerg Armstrong der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Andrea i 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor dagplejemødre. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2006.
Tidslinje (2)
-
Mette Andrea Vindbjerg Armstrong (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006 -
Mette Andrea Vindbjerg Armstrong (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2006
Registreringsdato: 01.06.2006
Blå bog (fortsat)
Andrea har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 1 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2022 - 05.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager