Jens Christian Yde Dissing
Karrieren startede hos: | HANSSEN DISTRIBUTION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.300' DKK JCB Ejendomme ApS (2021-22) |
Største underskud: | -6.222' DKK JCB TØMRER OG SNEDKER ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 124.998' DKK JCB Ejendomme ApS (2022-23) |
Største gæld: | 73.792' DKK JCB Ejendomme ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos JCB TØMRER OG SNEDKER ApS (2020-21) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos HANSSEN DISTRIBUTION A/S (tidligere JØRGEN HAVN A/S, HASLEV) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Christian Yde Dissing i 17 år 2 måneder, før stoppet d. 27. december 1988.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 7' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. november 2019.
Bestyrelsesposter (2)
-
ANPARTSSELSKABET ASHØJE PLANTAGE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.06.1976 -
ANPARTSSELSKABET THISTED AMTSAVIS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2011
Tidslinje (28)
-
JCB Ejendomme ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
JCB TØMRER OG SNEDKER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
JCB Gruppen ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2021 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2021 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2021 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Christian Yde Dissing har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos JCB Ejendomme ApS der præsenterede et overskud på 26.300' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos JCB TØMRER OG SNEDKER ApS der præsenterede et underskud på 237' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 2 måneder fra 1976 til i dag hos ANPARTSSELSKABET ASHØJE PLANTAGE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.045' DKK (JCB Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 237' DKK (JCB TØMRER OG SNEDKER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 124.998' DKK (JCB Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 227' DKK (ANPARTSSELSKABET THISTED AMTSAVIS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Preben Bjerre.