Brian Holst
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Smøremanden v/ Brian Holst (Ejer) |
Største overskud: | 2.372' DKK Smøremanden A/S (2022) |
Største underskud: | -63' DKK Brian Holst Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 8.959' DKK Brian Holst Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.846' DKK Smøremanden A/S (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Smøremanden A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Smøremanden v/ Brian Holst (12 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 hos Smøremanden v/ Brian Holst (tidligere BH Maskine og Auto v/Brian Holst) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Brian Holst der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Brian i 12 år 3 måneder, inden stoppet den 30. september 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brian Holst Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Smøremanden A/S
Via Brian Holst Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Brian Holst Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2018 -
Smøremanden A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Smøremanden A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Smøremanden A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
BH Maskine og Auto v/Brian Holst (Nu: Smøremanden v/ Brian Holst) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2018
Registreringsdato: 30.09.2018 -
Smøremanden A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018
Blå bog (fortsat)
Brian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.06.2018 - 31.01.2020
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 30.09.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.11.2006 - 04.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Brian Holst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brian Holst Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.959' DKK. Gennem sit holdingselskab Brian Holst Holding ApS har Brian dermed også andele i Smøremanden A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Brian Holst, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Smøremanden A/S landede et overskud på 2.372' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Brian Holst Holding ApS landede et underskud på 63' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.143' DKK (Smøremanden A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.959' DKK (Brian Holst Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.996' DKK (Smøremanden A/S).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Laila Holst.