Henrik Ernst Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOLDBODEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TOLDBODEN ApS (12 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2000 ved TOLDBODEN ApS (tidligere TOLDBODEN ApS UNDER STIFTELSE) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Ernst Ibsen i 12 år 2 måneder, før stoppet den 21. maj 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ibsens Pub og Vinbar
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Ibsens Pop og Vinbar (Nu: Ibsens Pub og Vinbar) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2015
Registreringsdato: 31.01.2015 -
TOLDBODEN ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOLDBODEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2012
Registreringsdato: 21.05.2012 -
TOLDBODEN ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOLDBODEN ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2000
Registreringsdato: 17.03.2000
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2000 - 21.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab