Jørgen Ulrik Dencker Andresen
Baldersbækvej 27, 6682 Hovborg, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOVBORG BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25' DKK HOVBORG BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | -522' DKK HOVBORG BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 3.467' DKK HOVBORG BRUGSFORENING (2015) |
Største gæld: | 1.822' DKK HOVBORG BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HOVBORG BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOVBORG BRUGSFORENING (6 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2013 hos HOVBORG BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Ulrik Dencker Andresen i 6 år 1 måned, inden stoppet den 9. maj 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022 viste et underskud på 522' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vintage77
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Vintage77 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
HOVBORG BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2019
Registreringsdato: 09.05.2019 -
HOVBORG BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2013
Registreringsdato: 20.03.2013
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2013 - 09.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?