Henrik Ingemann Skovkjær Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skovkjær Entreprise v/Henrik Ingemann Skovkjær Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 966' DKK E-SECURE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -23' DKK DLS Security ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.696' DKK E-SECURE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.573' DKK E-SECURE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos E-SECURE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skovkjær Entreprise v/Henrik Ingemann Skovkjær Hansen (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2006 i Skovkjær Entreprise v/Henrik Ingemann Skovkjær Hansen (tidligere Skovkjær Service v/Henrik Ingemann Skovkjær Hansen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Ingemann Skovkjær Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 12. november 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DLS Security ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
DLS Security ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2022
Tidslinje (10)
-
DLS Security ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
DLS Security ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
E-SECURE ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2017
Registreringsdato: 18.04.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.02.2015 - 18.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2007 - 30.04.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2006 - 12.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor E-SECURE ApS kunne fremvise et overskud på 90' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DLS Security ApS kunne fremvise et underskud på 23' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Thomas Knudsen.