Birthe Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.564' DKK THORKILD VOHNSEN HOLDING A/S (Nu: THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -845' DKK THORKILD VOHNSEN HOLDING A/S (Nu: THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 35.920' DKK THORKILD VOHNSEN HOLDING A/S (Nu: THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 8.585' DKK FRANDSEN DANMARK A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos THORKILD VOHNSEN HOLDING A/S (Nu: THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S (12 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2011 hos THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S (tidligere THORKILD VOHNSEN HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Birthe Madsen nu besiddet i 12 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 329' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Birthe Madsen Akupunktur
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
THORKILD VOHNSEN EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.11.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Birthe Madsen Akupunktur (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2019
Registreringsdato: 11.02.2019 -
BIRTHE MADSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.07.2017
Registreringsdato: 13.07.2017 -
BIRTHE MADSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2017
Registreringsdato: 13.07.2017
Blå bog (fortsat)
Birthe har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.07.2013 - 13.07.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - 25.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BIRTHE MADSEN HOLDING ApS landede et overskud på 1.417' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BIRTHE MADSEN HOLDING ApS landede et underskud på 12' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Thorkild Johannes Vohnsen.