Jens Riis Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tekko Innovation v/Jens Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 79' DKK Qsense ApS (2021) |
Største underskud: | -436' DKK PRO-INO ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 90' DKK Qsense ApS (2021) |
Største gæld: | 1.258' DKK PRO-INO ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Qsense ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tekko Innovation v/Jens Hansen (14 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2006 i Tekko Innovation v/Jens Hansen (tidligere Tekko v/Jens Hansen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jens Riis Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jens i 14 år 1 måned, inden stoppet d. 24. juni 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PRO-INO Development ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
PRO-INO ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Qsense ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (23)
-
Qsense ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
Tekko v/Jens Hansen (Nu: Tekko Innovation v/Jens Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.06.2020
Registreringsdato: 24.06.2020 -
Sweet Herbs IVS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer
10.03.2015 - 28.07.2024
Ejer
30.09.2015 - 13.01.2016
Ejer
14.01.2016 - 14.01.2016
Ejer
15.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
10.05.2006 - 24.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.12.2017 - 14.01.2019
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
01.10.2015 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Qsense ApS landede et overskud på 79' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor PRO-INO ApS landede et underskud på 436' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (Qsense ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (Qsense ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.181' DKK (PRO-INO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Bo Rosenkilde.