Kåre Wetterstein Hviid
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hviids Industri Support v/Kåre Hviid (Ejer) |
Største overskud: | 232' DKK Hviids Industrisupport ApS (2017-18) |
Største underskud: | -54' DKK Hviids Industrisupport ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 222' DKK Hviids Industrisupport ApS (2017-18) |
Største gæld: | 177' DKK Hviids Industrisupport ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hviids Industrisupport ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hviids Industri Support v/Kåre Hviid (14 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2006 i Hviids Industri Support v/Kåre Hviid (tidligere Hviids Værksted v/Kåre Hviid) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kåre Wetterstein Hviid der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kåre i 14 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen maskinforarbejdning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hviids Industrisupport ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Hviids Industrisupport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2017
Tidslinje (14)
-
Kåre Hviid Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Hviids Industrisupport ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Kåre Hviid Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022
Blå bog (fortsat)
Kåre har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.10.2017 - 21.11.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2006 - 30.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.02.2017 - 13.09.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Hviids Industrisupport ApS kunne fremvise et overskud på 232' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Hviids Industrisupport ApS kunne fremvise et underskud på 54' DKK.