Brian Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2006 - 30. apr. 2013 |
Karrieren startede hos: | "TO TRIN OP" v/Brian Jensen (Stifter) |
Største overskud: | 575' DKK Is ApS (2021) |
Største underskud: | -460' DKK TRINET ApS (2018) |
Største egenkapital: | 538' DKK Is ApS (2021) |
Største gæld: | 4.503' DKK DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SKAGEN SPORT ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af "TO TRIN OP" v/Brian Jensen (18 år 5 måneder) |
Det startede i 2006 hos "TO TRIN OP" v/Brian Jensen i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Brian Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Brian nu bestreddet i 18 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
"TO TRIN OP" v/Brian Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TRINET ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS
Via TRINET ApS
Direktørposter (2)
-
TRINET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2011 -
DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2011
Ejendomme (4)
Tidslinje (20)
-
We Meat Burger ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Is ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
We Meat Burger ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.07.2023
Registreringsdato: 20.07.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
12.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
04.03.2020 - 22.12.2023
Bestyrelsesmedlem
20.07.2023 - 22.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.03.2020 - 22.12.2023
Bestyrelsesmedlem
20.07.2023 - 22.12.2023
Ejerandel: 100%
Brian Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TRINET ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -165' DKK. Gennem holdingselskabet TRINET ApS har Brian derfor også andele i DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Brian Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Is ApS kunne fremvise et overskud på 575' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor TRINET ApS kunne fremvise et underskud på 460' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 155' DKK (DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92' DKK (DANMARKSGADE 49D, FREDERIKSHAVN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -165' DKK (TRINET ApS).