Jan Bisgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Jan Bisgaard & Lena Eskildsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.853' DKK DANSK FOLIE A/S (2020-21) |
Største underskud: | -451' DKK DANSK FOLIE A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.568' DKK JAN BISGAARD HOLDING ApS. (2022) |
Største gæld: | 7.335' DKK KAJ BISGÅRD ApS (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos KAJ BISGÅRD ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Jan Bisgaard & Lena Eskildsen (18 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2006 i Udlejer Jan Bisgaard & Lena Eskildsen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lena Kjær Bisgaard at Jan Bisgaard stiftede Udlejer Jan Bisgaard & Lena Eskildsen den dag i januar 2006. Hvervet som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejer Jan Bisgaard & Lena Eskildsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JAN BISGAARD HOLDING ApS.
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KAJ BISGÅRD ApS
Via JAN BISGAARD HOLDING ApS.
Direktørposter (2)
-
JAN BISGAARD HOLDING ApS.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2008 -
KAJ BISGÅRD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DANSK FOLIE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2012
Registreringsdato: 28.03.2012 -
DANSK FOLIE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2010
Registreringsdato: 05.12.2010 -
JAN BISGAARD HOLDING ApS. (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.03.2008
Registreringsdato: 14.03.2008
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.03.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.11.2017 - 08.03.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 08.03.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jan Bisgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAN BISGAARD HOLDING ApS. (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.472' DKK. Igennem sit holdingselskab JAN BISGAARD HOLDING ApS. har Jan dermed også ejerandele i KAJ BISGÅRD ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Bisgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KAJ BISGÅRD ApS fremviste et overskud på 876' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KAJ BISGÅRD ApS fremviste et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 69' DKK (KAJ BISGÅRD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.472' DKK (JAN BISGAARD HOLDING ApS.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.426' DKK (KAJ BISGÅRD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lena Kjær Bisgaard.