Helle Lisbeth Krüger
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARADIGM ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af HelleK Kunst&Design v/Helle Lisbeth Krüger (18 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1999 ved PARADIGM ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Helle Lisbeth Krüger i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HelleK Kunst&Design v/Helle Lisbeth Krüger
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
AfrikaUnik v/Helle Lisbeth Krüger (Nu: HelleK Kunst&Design v/Helle Lisbeth Krüger) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2006
Registreringsdato: 01.05.2006 -
PARADIGM ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2001
Registreringsdato: 28.02.2001 -
PARADIGM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.1999
Registreringsdato: 15.03.1999
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.03.1999 - 28.02.2001
Ejerandel: Intet ejerskab