Hans Peter Schmidt
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2005 - 30. dec. 2017 |
Karrieren startede hos: | MERIT CONSULTING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.184' DKK SIGMA NEXT MOVE A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -447' DKK HPS AF 1.4.2005 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 3.905' DKK SIGMA NEXT MOVE A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 14.450' DKK SIGMA NEXT MOVE A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SIGMA NEXT MOVE A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af HPS AF 1.4.2005 ApS (19 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 i MERIT CONSULTING ApS (tidligere SIGMA NEXT MOVE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Peter Schmidt i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 7. november 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 3.184' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HPS AF 1.4.2005 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HPS AF 1.4.2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Ejendomsselskabet Hunderupvej 89 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2017
Registreringsdato: 30.12.2017 -
SIGMA NEXT MOVE A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2017
Registreringsdato: 28.09.2017 -
MERIT CONSULTING A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2017
Registreringsdato: 16.02.2017
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.12.2005 - 30.12.2017
Reel ejer
01.01.2006 - 30.12.2017
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2005 - 07.11.2011
Direktør
30.06.2006 - 28.09.2017
Bestyrelsesmedlem
07.08.2012 - 16.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2005 - 28.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2007 - 09.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SIGMA NEXT MOVE A/S (Nu: MERIT CONSULTING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.184' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HPS AF 1.4.2005 ApS kunne offentliggøre et underskud på 447' DKK.