Rene Hein Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SmartTech v/Rene Hein Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 1.140' DKK ReTest Security ApS (2021) |
Største underskud: | -1.537' DKK ReTest Security ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.238' DKK Renolde Holding IVS (Nu: Renolde Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 5.123' DKK ReTest Security ApS (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ReTest Security ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SmartTech v/Rene Hein Hansen (12 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 hos SmartTech v/Rene Hein Hansen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rene Hein Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rene i 12 år 9 måneder, før stoppet d. 25. februar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Renolde Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ReTest Security ApS
Via Renolde Holding ApS -
ReTest Security Medarbejderholding ApS
Via Renolde Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Renolde Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
ReTest Security ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ReTest Security ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
Renolde Holding IVS (Nu: Renolde Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
Renolde Holding IVS (Nu: Renolde Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019
Blå bog (fortsat)
Rene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.12.2023 - 21.12.2023
Reel ejer
22.12.2023 - 02.04.2024
Ejerandel: 25,8% -
Reel ejer
01.04.2019 - 14.12.2021
Direktør
01.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2021 - 31.03.2023
Reel ejer
01.04.2023 - 01.04.2024
Reel ejer
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,32% -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - 25.02.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rene Hein Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Renolde Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.238' DKK. Igennem holdingselskabet Renolde Holding ApS har Rene derfor også ejerandele i ReTest Security ApS (25-33.33%) samt ReTest Security Medarbejderholding ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rene Hein Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ReTest Security ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.140' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ReTest Security ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.537' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.103' DKK (Renolde Holding IVS (Nu: Renolde Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.537' DKK (ReTest Security ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.238' DKK (Renolde Holding IVS (Nu: Renolde Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.385' DKK (ReTest Security ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Tim Bonnemann Andersen.