Birger Niels Bøgeblad
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 3. JANUAR 1994 (Direktør) |
Største overskud: | 1.271.365' DKK INTERDAN A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.406' DKK K.W. BRUUN LOGISTIK A/S (2019) |
Største egenkapital: | 4.634.437' DKK INTERDAN A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.770.784' DKK FIAT FINANSIERING A/S (Nu: CA Auto Finance Danmark A/S) (2023) |
Karrieren I Danmark begyndte for mange år siden hos AKTIESELSKABET AF 3. JANUAR 1994 (tidligere DANA FORD FORHANDLING A/S) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Birger Niels Bøgeblad i 41 år 10 måneder, inden stoppet den 11. januar 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. september 1995.
Bestyrelsesposter (1)
-
DIREKTØR K.W. BRUUN OG HUSTRUS FAMILIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (70)
-
BALYFA A/S (Nu: HAGENS BALYFA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
INTERDAN A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2019
Registreringsdato: 23.05.2019 -
HØRSHOLM VAND ApS (Nu: NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Birger har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 78 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2016 - 17.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2006 - 23.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2014 - 01.01.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2011 - 19.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Birger Niels Bøgeblad har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos DIREKTØR K.W. BRUUN OG HUSTRUS FAMILIEFOND der præsenterede et overskud på 753.387' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos BALYFA A/S (Nu: HAGENS BALYFA A/S) der præsenterede et underskud på 686' DKK.
Birger har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 10 måneder fra 2024 til 1993 hos ARBEJDERNES BRANDFORSIKRINGSSELSKAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.040.380' DKK (INTERDAN BIL A/S (Nu: K. W. Bruun Import A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 775' DKK (HØRSHOLM VAND ApS (Nu: NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.634.437' DKK (INTERDAN A/S (Nu: K.W. Bruun & Co A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.987' DKK (DANKOR AUTOIMPORT A/S (Nu: K.W. Bruun Fleet A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Birger' netværk er Søren Holck-Andersen.