Børge Kristensen Asferg
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Simon Moos Entreprise A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.318' DKK SIMON MOOS A/S (Nu: Simon Moos Entreprise A/S) (2020) |
Største underskud: | -60' DKK ASFERG CONSULTING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 28.135' DKK SIMON MOOS A/S (Nu: Simon Moos Entreprise A/S) (2018) |
Største gæld: | 42.674' DKK SIMON MOOS A/S (Nu: Simon Moos Entreprise A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos SIMON MOOS A/S (Nu: Simon Moos Entreprise A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASFERG CONSULTING ApS (16 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2005 i Simon Moos Entreprise A/S (tidligere SIMON MOOS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Børge Kristensen Asferg i 2 år 9 måneder, inden stoppet d. 17. september 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 9.318' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. oktober 2021.
Repræsentant (1)
-
Skovgårde Vandforsyning AmbA
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ASFERG CONSULTING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
ASFERG CONSULTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
Skovgårde Vandforsyning AmbA
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022
Blå bog (fortsat)
Børge har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Repræsentant
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
24.08.2006 - 27.08.2006
Ejer og Direktør
28.08.2006 - 12.06.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2005 - 17.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2006 - 28.08.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ASFERG CONSULTING ApS fremviste et overskud på 127' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ASFERG CONSULTING ApS fremviste et underskud på 60' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Børge' netværk er Henning Asger Vestergård.