Frank Buchmann
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Buchmann Group IVS (Ejer) |
Største overskud: | 409' DKK Greenway Logistics ApS (2021) |
Største underskud: | -486' DKK Greenway Logistics ApS (2023) |
Største egenkapital: | 117' DKK Greenway Logistics ApS (2022) |
Største gæld: | 2.459' DKK Greenway Logistics ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Greenway Logistics ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Greenway Logistics ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2017 ved Buchmann Group IVS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Buchmann der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Frank i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 19. maj 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2017-18 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 19. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Resource Logistik ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Resource Logistik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2023 -
Greenway Logistics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018
Repræsentant (1)
-
Børkop Skov Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Børkop Skov Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.03.2024
Registreringsdato: 16.03.2024 -
Buchmann Ressource (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.02.2023
Registreringsdato: 04.02.2023 -
Resource Logistics ApS (Nu: Resource Logistik ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2023
Registreringsdato: 03.02.2023
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
16.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.11.2022 - 04.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
01.01.2018 - 19.05.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Greenway Logistics ApS fremviste et overskud på 409' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Greenway Logistics ApS fremviste et underskud på 486' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6' DKK (Resource Logistics ApS (Nu: Resource Logistik ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 486' DKK (Greenway Logistics ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42' DKK (Resource Logistics ApS (Nu: Resource Logistik ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -268' DKK (Greenway Logistics ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Willem Jan Drost.