Heidi Kaas
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Quatre I/S v/Heidi og Carsten Kaas-Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 1.476' DKK QUATRE THINKING PROCESS ApS (2014) |
Største underskud: | -47' DKK QUATRE INTERNATIONAL ApS (2016) |
Største egenkapital: | 7.436' DKK QUATRE HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 13.993' DKK QUATRE THINKING PROCESS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos QUATRE THINKING PROCESS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af QUATRE THINKING PROCESS ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2006 i Quatre I/S v/Heidi og Carsten Kaas-Pedersen (tidligere Notra Cave I/S v/Heidi og Carsten Kaas-Pedersen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Carsten Kaas-Pedersen at Heidi Kaas stiftede Quatre I/S v/Heidi og Carsten Kaas-Pedersen den dag i februar 2006. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Heidi i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. august 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Quatre Holding 2023 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Quatre ApS
Via Quatre Holding 2023 ApS -
Ejendomsselskabet Sankt Zinn ApS
Via Quatre ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Sankt Zinn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2023 -
Quatre Holding 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2024 -
Quatre ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
QUATRE THINKING PROCESS ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
Quatre ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
QUATRE HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024
Blå bog (fortsat)
Heidi har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2023 - 27.03.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.02.2010 - 27.03.2024
Reel ejer
17.05.2010 - 27.03.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.08.2023 - 26.03.2024
Direktør
31.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Heidi Kaas er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Quatre Holding 2023 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.302' DKK. Igennem holdingselskabet Quatre Holding 2023 ApS har Heidi derfor også ejerandele i Quatre ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Heidi Kaas, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor QUATRE THINKING PROCESS ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.476' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor QUATRE INTERNATIONAL ApS kunne offentliggøre et underskud på 47' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.423' DKK (Ejendomsselskabet Talpart ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39' DKK (Ejendomsselskabet Sankt Zinn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.302' DKK (Quatre Holding 2023 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.183' DKK (Ejendomsselskabet Sankt Zinn ApS).