Søren Kold
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BL-TELE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.279' DKK KOLD A/S (2021) |
Største underskud: | -825' DKK KOLD A/S (2017) |
Største egenkapital: | 2.370' DKK KOLD A/S (2023) |
Største gæld: | 8.911' DKK SVINGET 11 ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KOLD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BL-TELE ApS (28 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1996 i BL-TELE ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør har Søren Kold nu bestreddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOLD - HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KOLD A/S
Via KOLD - HOLDING ApS -
SVINGET 11 ApS
Via KOLD - HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
KOLD - HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2006 -
SVINGET 11 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2014 -
BL-TELE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.1996 -
KOLD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
KOLD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2018
Ejendomme (3)
Tidslinje (12)
-
Varde Vest ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2021
Registreringsdato: 15.06.2021 -
KOLD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2018
Registreringsdato: 12.10.2018 -
KOLD - KONSULENTER A/S (Nu: KOLD A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
05.08.2018 - 15.06.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.03.2018 - 01.08.2019
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Søren Kold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOLD - HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.065' DKK. Igennem holdingselskabet KOLD - HOLDING ApS har Søren derfor også ejerandele i KOLD A/S (100%) & SVINGET 11 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Søren Kold, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KOLD A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.279' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor KOLD A/S kunne offentliggøre et underskud på 825' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 782' DKK (KOLD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.370' DKK (KOLD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 239' DKK (BL-TELE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jan Kold.