Silas Holm Moldenhawer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kenton Slash Demon v/Silas Holm Moldenhawer (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af When Saints Go Machine I/S (16 år 8 måneder) |
Det hele startede i 2006 i Kenton Slash Demon v/Silas Holm Moldenhawer i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Silas Holm Moldenhawer der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Silas i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 24. august 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af film og videofilm. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
When Saints Go Machine I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Sir Jorcks I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
Waa Industry IVS
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2017
Registreringsdato: 09.12.2017 -
Waa Industry IVS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2016
Registreringsdato: 01.10.2016 -
Sir Jorck I/S (Nu: Sir Jorcks I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2010
Registreringsdato: 01.08.2010
Blå bog (fortsat)
Silas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.10.2016 - 09.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 24.08.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Silas' netværk er Jonas Kenton Jensen.