Agnieszka Sudziarski
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASPEKTS I/S v/A & M Sudziarski (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASPEKTS I/S v/A & M Sudziarski (12 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2006 i ASPEKTS I/S v/A & M Sudziarski i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Maciej Sudziarski at Agnieszka Sudziarski stiftede ASPEKTS I/S v/A & M Sudziarski den dag i januar 2006. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Agnieszka i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 28. september 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. september 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aspekts
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Aspekts (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018 -
ASPEKTS I/S v/A & M Sudziarski (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
ASPEKTS I/S v/A & M Sudziarski (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2006
Registreringsdato: 01.01.2006
Blå bog (fortsat)
Agnieszka har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 28.09.2018
Reel ejer
07.03.2006 - 28.09.2018
Ejerandel: 50%