Arly Froholt Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURT RØN JENSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 922' DKK DP MARINE ApS (2015) |
Største underskud: | -466' DKK DP MARINE ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.512' DKK DP MARINE ApS (2016) |
Største gæld: | 530' DKK DP MARINE ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DP MARINE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Froholt.dk (11 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1987 ved KURT RØN JENSEN ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR 2367) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Arly Froholt Pedersen i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen den 27. marts 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. september 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Froholt.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FROHOLT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DP MARINE ApS
Via FROHOLT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DP MARINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2013 -
FROHOLT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
DP MARINE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2020
Registreringsdato: 20.04.2020 -
Marine Servicen I/S v/ Henrik Bisgaard Skovmose & Arly Froholt Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2013
Registreringsdato: 31.08.2013 -
DP MARINE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2013
Registreringsdato: 22.05.2013
Blå bog (fortsat)
Arly har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.05.2013 - 20.04.2020
Direktør
22.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.05.2007 - 31.08.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.06.1987 - 27.03.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor DP MARINE ApS landede et overskud på 922' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DP MARINE ApS landede et underskud på 466' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 57' DKK (DP MARINE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 931' DKK (DP MARINE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 466' DKK (FROHOLT HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arly' netværk er Kristian Isbak.