Jakob Døssing Gunnertoft
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gunnertoft & Co (Ejer) |
Største overskud: | 1.270' DKK Fisker + Gunnertoft ApS (2021) |
Største underskud: | -236' DKK Fisker + Gunnertoft ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.198' DKK Fisker + Gunnertoft ApS (2022) |
Største gæld: | 14.969' DKK Fisker + Gunnertoft ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gunnertoft & Co (18 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 i Gunnertoft & Co (tidligere Kirkelig Kulturformidling v/ Jakob Gunnertoft Jensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jakob Døssing Gunnertoft der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jakob i 18 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gunnertoft Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fisker + Gunnertoft ApS
Via Gunnertoft Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Gunnertoft Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2016 -
Fisker + Gunnertoft ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2016
Tidslinje (7)
-
Kirkelig Kulturformidling v/ Jakob Gunnertoft Jensen (Nu: Gunnertoft & Co) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Gunnertoft Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2017
Registreringsdato: 15.08.2017 -
Fisker + Gunnertoft ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2016
Registreringsdato: 31.10.2016
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
27.02.2006 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
14.10.2016 - 15.08.2017
Ejer og Direktør
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jakob Døssing Gunnertoft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gunnertoft Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.015' DKK. Gennem sit holdingselskab Gunnertoft Holding ApS har Jakob dermed også andele i Fisker + Gunnertoft ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jakob Døssing Gunnertoft, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Fisker + Gunnertoft ApS landede et overskud på 1.270' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Fisker + Gunnertoft ApS landede et underskud på 236' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 236' DKK (Fisker + Gunnertoft ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.968' DKK (Fisker + Gunnertoft ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.015' DKK (Gunnertoft Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Anna Døssing Gunnertoft.