Lene Boysen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dyrlæge Boysen (Ejer) |
Største overskud: | 861' DKK Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) (2023) |
Største underskud: | -142' DKK Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 1.352' DKK Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.450' DKK Lene Boysen Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dyrlæge Boysen (14 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2006 ved Dyrlæge Boysen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lene Boysen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lene i 14 år 11 måneder, før stoppet den 25. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lene Boysen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lene Boysen ApS
Via Lene Boysen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lene Boysen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2018 -
Lene Boysen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Dyrlæge Boysen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021 -
Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
Lene Boysen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
16.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.02.2006 - 25.01.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.06.2018 - 01.01.2019
Direktør og Reel ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lene Boysen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lene Boysen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.089' DKK. Gennem holdingselskabet Lene Boysen Holding ApS har Lene derfor også andele i Lene Boysen ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lene Boysen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) kunne fremvise et overskud på 861' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS) kunne fremvise et underskud på 142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 861' DKK (Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.352' DKK (Klinik for Veterinær Dermatologi ApS (Nu: Lene Boysen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.089' DKK (Lene Boysen Holding ApS).