Svend Boes Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CTD - Connect The Dots (Ejer) |
Største overskud: | 1.863' DKK MARHAZ ApS (2020) |
Største underskud: | -278' DKK CTD Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.557' DKK MARHAZ ApS (2020) |
Største gæld: | 1.380' DKK MARHAZ ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MARHAZ ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af CTD - Connect The Dots (17 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 ved CTD - Connect The Dots (tidligere Powwow Brothers Inc. v/Svend Boes Overgaard) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Svend Boes Overgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Svend i 17 år 6 måneder, før fratrædelsen den 20. august 2023.
Virksomheden opererede indenfor branchen indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CTD Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CTD ApS
Via CTD Holding ApS -
MARHAZ ApS
Via CTD Holding ApS -
IndustrialCPH ApS
Via CTD Holding ApS
Direktørposter (4)
-
MARHAZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2018 -
CTD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2017 -
CTD Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2017 -
IndustrialCPH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Powwow Brothers Inc. v/Svend Boes Overgaard (Nu: CTD - Connect The Dots) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2023
Registreringsdato: 20.08.2023 -
Cheffr ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
Cheffr ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.02.2006 - 20.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.06.2018 - 30.04.2022
Direktør
11.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Svend Boes Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CTD Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 847' DKK. Gennem sit holdingselskab CTD Holding ApS har Svend dermed også andele i CTD ApS (100%), MARHAZ ApS (50-66.65%) og IndustrialCPH ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Svend Boes Overgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MARHAZ ApS landede et overskud på 1.863' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CTD Holding ApS landede et underskud på 278' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 242' DKK (MARHAZ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 101' DKK (CTD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 847' DKK (CTD Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -162' DKK (CTD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Frank Stuer-Lauridsen.