Tine Bøegh-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TT01092020 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.074' DKK ABP A/S (2018) |
Største underskud: | -791' DKK ABP A/S (2019) |
Største egenkapital: | 15.408' DKK ABP A/S (2018) |
Største gæld: | 1.637' DKK ABP ELEKTRONIK A/S (Nu: ABP AutoTech A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ABP ELEKTRONIK A/S (Nu: ABP AutoTech A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TT01092020 A/S (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1996 ved TT01092020 A/S (tidligere ABP TELETECH A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Tine Bøegh-Petersen i 24 år 9 måneder, før fratrædelsen den 6. september 2021.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et overskud på 368' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 22. februar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Artgraphic v/Tine Bøegh-Petersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
ABP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2001 -
ABP AutoTech A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2020
Tidslinje (7)
-
ABP TELETECH A/S (Nu: TT01092020 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2021
Registreringsdato: 06.09.2021 -
ABP ELEKTRONIK A/S (Nu: ABP AutoTech A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2020
Registreringsdato: 26.08.2020 -
ABP ELEKTRONIK A/S (Nu: ABP AutoTech A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Tine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1996 - 06.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2005 - 01.01.2015
Bestyrelsesmedlem
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Tine Bøegh-Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ABP A/S der præsenterede et overskud på 2.074' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved ABP A/S der præsenterede et underskud på 791' DKK.
Tine har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 9 måneder fra 1996 til 2021 hos TT01092020 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 663' DKK (ABP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.395' DKK (ABP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.743' DKK (ABP ELEKTRONIK A/S (Nu: ABP AutoTech A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Tine' netværk er Nina Bøegh-Petersen.