Redir Sobkowicz
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sobkowicz (Ejer) |
Største overskud: | 35' DKK ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -84' DKK ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 2' DKK Remove IVS (Nu: Sobkowicz Invest ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 45' DKK ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sobkowicz Invest ApS (5 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2015 hos Sobkowicz (tidligere Arkisyd) med titlen som Ejer. Redir Sobkowicz erhvervede virksomheden Sobkowicz d. 30. november 2015. Redir der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Redir i 1 måned, før stoppet d. 26. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. januar 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dåft ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Sobkowicz Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ARKISKI ApS
Via Sobkowicz Invest ApS
Direktørposter (3)
-
Dåft ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2019 -
Sobkowicz Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2019 -
ARKISKI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2019
Tidslinje (11)
-
Dåft ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
Dåft IVS (Nu: Dåft ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020
Blå bog (fortsat)
Redir har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
27.03.2019 - 31.07.2021
Ejer
27.03.2019 - 01.08.2021
Direktør
27.03.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2021 - 06.08.2024
Ejer
07.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Stifter og Ejer
27.03.2019 - 24.08.2020
Reel ejer og Direktør
27.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.11.2015 - 26.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) kunne offentliggøre et overskud på 35' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ARKISKI IVS (Nu: ARKISKI ApS) kunne offentliggøre et underskud på 84' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Redir' netværk er Alan Wasi Rapacz.