Steen Malherbe
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1998 - 22. sep. 2014 |
Karrieren startede hos: | SPINA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 543' DKK ApS KBUS 8 NR. 4715 (Nu: SPINA ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -25' DKK A/S PSE NR. 5294 (Nu: COMPUSTAR A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 554' DKK A/S PSE NR. 5294 (Nu: COMPUSTAR A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 1.361' DKK A/S PSE NR. 5294 (Nu: COMPUSTAR A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KBUS 8 NR. 4715 (Nu: SPINA ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPINA ApS (26 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1998 ved SPINA ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 4715) i hvervet som Ejer og Direktør. Steen Malherbe købte virksomheden SPINA ApS den 1. januar 1998. Steen har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Steen nu besiddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 26 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023-24 viste et overskud på 543' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPINA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COMPUSTAR A/S
Via SPINA ApS
Direktørposter (2)
-
COMPUSTAR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.1998 -
SPINA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.1998
Bestyrelsesposter (1)
-
COMPUSTAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.1998
Tidslinje (6)
-
I/S Salzgitter (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 22.09.2014
Registreringsdato: 22.09.2014 -
I/S Salzgitter (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2005
Registreringsdato: 01.10.2005 -
A/S PSE NR. 5294 (Nu: COMPUSTAR A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.1998
Registreringsdato: 17.04.1998
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Direktør
15.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - 22.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Malherbe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SPINA ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 378' DKK. Gennem sit holdingselskab SPINA ApS har Steen dermed også andele i COMPUSTAR A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Steen Malherbe, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor ApS KBUS 8 NR. 4715 (Nu: SPINA ApS) landede et overskud på 543' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor A/S PSE NR. 5294 (Nu: COMPUSTAR A/S) landede et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 543' DKK (ApS KBUS 8 NR. 4715 (Nu: SPINA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 554' DKK (A/S PSE NR. 5294 (Nu: COMPUSTAR A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 378' DKK (ApS KBUS 8 NR. 4715 (Nu: SPINA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Knud Amdi Mortensen Skriver.