Sara Skinderholm
Huginsvang 87, 6500 Vojens, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARAGRAF 62 ARKIVORGANISERING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af F & S Marketing (10 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 i PARAGRAF 62 ARKIVORGANISERING ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Sara Skinderholm i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 28. oktober 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. april 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F & S Marketing
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
F & S Marketing (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2014
Registreringsdato: 01.06.2014 -
PARAGRAF 62 ARKIVORGANISERING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.10.1997
Registreringsdato: 28.10.1997 -
PARAGRAF 62 ARKIVORGANISERING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.1996
Registreringsdato: 15.03.1996
Blå bog (fortsat)
Sara har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.03.1996 - 28.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?