Dan Kaare Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØSTERBRO HANDEL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 138' DKK THE FURN COMPANY A/S (2015) |
Største underskud: | -1.138' DKK DAN HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 6.990' DKK DAN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 3.109' DKK DAN HOLDING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Kaare ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DAN HOLDING ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 i ØSTERBRO HANDEL ApS (tidligere INVESTERINGSGRUPPEN VESTERHAVET ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Dan Kaare Christensen i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 28. april 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
DAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2006 -
Kaare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
Kaare ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2020
Registreringsdato: 21.11.2020 -
Stylepetz ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Stylepetz ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2019
Registreringsdato: 08.02.2019
Blå bog (fortsat)
Dan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.11.2020 - 21.05.2024
Direktør
21.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.12.2017 - 16.12.2018
Bestyrelsesmedlem
05.12.2017 - 28.12.2018
Reel ejer
17.12.2018 - 07.02.2019
Bestyrelsesmedlem
08.02.2019 - 30.06.2019
Reel ejer
08.02.2019 - 27.12.2019
Ejerandel: 42,5% -
Direktør
26.01.2015 - 02.01.2018
Reel ejer
01.05.2016 - 10.04.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2013 - 31.12.2016
Direktør
02.01.2015 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Dan Kaare Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DAN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.912' DKK. Igennem sit holdingselskab DAN HOLDING ApS har Dan dermed også ejerandele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Dan Kaare Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor THE FURN COMPANY A/S fremviste et overskud på 138' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor DAN HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.138' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 75' DKK (DAN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (Kaare ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.912' DKK (DAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -532' DKK (Kaare ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Søren Lund.