Jesper Ruben Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLUE SKY HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 180' DKK AABENRAA BÅD KLUB A.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -82' DKK AABENRAA BÅD KLUB A.M.B.A. (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.467' DKK AABENRAA BÅD KLUB A.M.B.A. (2016-17) |
Største gæld: | 4.828' DKK AABENRAA BÅD KLUB A.M.B.A. (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AABENRAA BÅD KLUB A.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Migrator (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2006 i BLUE SKY HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jesper Ruben Hansen i 4 år 11 måneder, inden stoppet d. 29. april 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Migrator
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rubens ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Collectaz ApS
Via Rubens ApS
Direktørposter (1)
-
Rubens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2024
Tidslinje (11)
-
Rubens ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
Rubens ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
appyminds I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 31.12.2021
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2018 - 30.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.05.2006 - 29.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Ruben Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rubens ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Rubens ApS har Jesper dermed også andele i Collectaz ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Jesper Ruben Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Hans Olesen.