Rune Kirk Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Odder FlytteForretning (Ejer) |
Største overskud: | 477' DKK Odder FlytteForretning ApS (2023) |
Største underskud: | -191' DKK Nordstjernerne ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.074' DKK Odder FlytteForretning ApS (2023) |
Største gæld: | 957' DKK Nordstjernerne ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Odder FlytteForretning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Odder FlytteForretning (17 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 i Odder FlytteForretning (tidligere Kirk's Distributions Service v/Rune Kirk Jakobsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rune Kirk Jakobsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rune i 17 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor flytteforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Kirbek Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Nordstjernerne ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Odder FlytteForretning ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kni-Pen ApS
Via Kirbek Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Kirbek Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2023 -
Kni-Pen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2023 -
Odder FlytteForretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Kirk's Distributions Service v/Rune Kirk Jakobsen (Nu: Odder FlytteForretning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Kni-Pen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Kirbek Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023
Blå bog (fortsat)
Rune har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
17.09.2019 - 03.09.2023
Reel ejer og Direktør
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,13% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.09.2019 - 21.03.2022
Reel ejer
17.09.2019 - 04.11.2021
Reel ejer
05.11.2021 - 21.03.2022
Ejer
22.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,13%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Odder FlytteForretning ApS fremviste et overskud på 477' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Nordstjernerne ApS fremviste et underskud på 191' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 477' DKK (Odder FlytteForretning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 191' DKK (Nordstjernerne ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.074' DKK (Odder FlytteForretning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Kni-Pen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Kasper Witt Kempel.