Pernille Winsløv Wied
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | J K Sternberg & Pernille Weid (Ejer) |
Største overskud: | 55' DKK ScolioFys ApS (2023) |
Største underskud: | -112' DKK ScolioFys ApS (2020) |
Største egenkapital: | 15' DKK Dansk Skoliose Center ApS (2018-19) |
Største gæld: | 402' DKK ScolioFys ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ScolioFys ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pernille Winsløv Wied (11 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2006 hos J K Sternberg & Pernille Weid (tidligere Fyspilates I/S v/Jette Christiansen og Pernille Wied) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jette Kalum Sternberg at Pernille Winsløv Wied stiftede J K Sternberg & Pernille Weid den dag i januar 2006. Titlen som Ejer og Stifter havde Pernille i 11 måneder, inden stoppet den 22. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wied Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dansk Skoliose Center ApS
Via Wied Holding ApS -
ScolioFys ApS
Via Wied Holding ApS
Direktørposter (3)
-
ScolioFys ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2018 -
Dansk Skoliose Center ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2018 -
Wied Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Pernille Winsløv Wied (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2021
Registreringsdato: 29.03.2021 -
ScolioFys I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Best Practice Bracing Scandinavia I/S (Nu: Dansk Skoliose Center I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Pernille har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - 29.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2016 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pernille Winsløv Wied er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wied Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -43' DKK. Igennem sit holdingselskab Wied Holding ApS har Pernille dermed også ejerandele i Dansk Skoliose Center ApS (50-66.65%) samt ScolioFys ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Pernille Winsløv Wied, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ScolioFys ApS fremviste et overskud på 55' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ScolioFys ApS fremviste et underskud på 112' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 55' DKK (ScolioFys ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -24' DKK (Dansk Skoliose Center ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -43' DKK (Wied Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Lisa Hjorth Elliott.