Peter Tindbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UniQ Food ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 897' DKK UNIQ VESTERGAARD FOOD ApS (Nu: UniQ Food ApS) (2023) |
Største underskud: | -1.374' DKK MACNAB JAGT OG FISKERI GRINDSTED ApS (2014) |
Største egenkapital: | 3.514' DKK PETER TINDBÆK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.870' DKK MACNAB JAGT OG FISKERI GRINDSTED ApS (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos UNIQ VESTERGAARD FOOD ApS (Nu: UniQ Food ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af UniQ Food ApS (21 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 i UniQ Food ApS (tidligere UNIQ VESTERGAARD FOOD ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Tindbæk i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. maj 2011.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 897' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PT Handel & Konsulent v/ Peter Tindbæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Allegretto I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PETER TINDBÆK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UniQ Food ApS
Via PETER TINDBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PETER TINDBÆK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2010 -
UniQ Food ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
TINGVEJEN 370 ApS (Nu: SJ RACING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
DUVIL ApS (Nu: DL Foder ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
Allegretto I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
25.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.11.2013 - 27.03.2024
Reel ejer
01.04.2016 - 27.03.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.07.2011 - 16.03.2023
Bestyrelsesmedlem
31.05.2012 - 29.12.2016
Direktør
31.05.2012 - 16.03.2023
Bestyrelsesmedlem
30.12.2016 - 01.10.2021
Ejerandel: 96,67%
Peter Tindbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER TINDBÆK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.514' DKK. Gennem holdingselskabet PETER TINDBÆK HOLDING ApS har Peter derfor også andele i UniQ Food ApS (90-99.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Tindbæk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor UNIQ VESTERGAARD FOOD ApS (Nu: UniQ Food ApS) kunne fremvise et overskud på 897' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor PETER TINDBÆK HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 277' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 897' DKK (UNIQ VESTERGAARD FOOD ApS (Nu: UniQ Food ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.514' DKK (PETER TINDBÆK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 817' DKK (TINGVEJEN 370 ApS (Nu: SJ RACING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Michael Nielsen.