Jan Cloos Nandfred
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Grejsdalen (Ejer) |
Største overskud: | 21.089' DKK GN Højtryk A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -922' DKK SA VI INDUSTRIRENS A/S (Nu: Nordic Powergroup - Sustainable Waste Management A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 35.060' DKK Nordic Powergroup A/S (Nu: Nordic Powergroup Holding A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 55.619' DKK GN Højtryk A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos GN Højtryk A/S (Nu: Nordic Powergroup - Industrial Services A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Grejsdalen (18 år 10 måneder) |
Det startede i 2005 hos I/S Grejsdalen (tidligere I/S Grejsdalen½) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Vagn Sindberg, Carsten Husum Møller, Niels Anker Petersen, Birgit Fyhn, Kenneth Overgaard Pedersen, Dean Rafael Gamero Bak, Stefan Høver Rasmussen, Lars Carlé-Mortensen, MENSCH & PARTNERE ApS at Jan Cloos Nandfred stiftede I/S Grejsdalen den dag i december 2005. Titlen som Ejer og Stifter har Jan nu bestreddet i 18 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Grejsdalen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J.C.N Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
J.C.N Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Nordic Powergroup A/S (Nu: Nordic Powergroup Holding A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
JCN Industriservice ApS (Nu: Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Nordic Powergroup A/S (Nu: Nordic Powergroup Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Reel ejer
28.05.2021 - 23.05.2024
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - 23.05.2024
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
28.05.2021 - 23.05.2024
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - 23.05.2024
Ejerandel: 45% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.04.2021 - 23.05.2024
Reel ejer
02.03.2023 - 23.05.2024
Ejerandel: 44%
Jan Cloos Nandfred er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.C.N Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.738' DKK. Gennem holdingselskabet J.C.N Holding ApS har Jan derfor også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Jan Cloos Nandfred, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Nordic Powergroup A/S (Nu: Nordic Powergroup Holding A/S) kunne fremvise et overskud på 18.259' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Vagn Sindberg.