Thomas Lehm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tandlæge Thomas Sejrup Lehm (Ejer) |
Største overskud: | 8.657' DKK HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 33.965' DKK HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS (2023) |
Største gæld: | 8.181' DKK EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS (2018) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS (16 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 ved Tandlæge Thomas Sejrup Lehm med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Lehm der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 3 år 2 måneder, før stoppet den 31. marts 2009.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS
Via HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS -
EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS
Via HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS
Direktørposter (3)
-
HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2012 -
EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2011 -
TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2008
Tidslinje (8)
-
Tandlægerne Østergade 45 v/Tandlægeselskabet M Brunhøj ApS og Thomas Lehm (Nu: Tandlægerne Østergade 45 I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2012
Registreringsdato: 30.09.2012 -
HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2012
Registreringsdato: 01.07.2012 -
HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2012
Registreringsdato: 01.07.2012
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.03.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Lehm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33.965' DKK. Igennem holdingselskabet HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS har Thomas derfor også ejerandele i TANDLÆGESELSKABET THOMAS LEHM ApS (100%) og EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Lehm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS kunne offentliggøre et overskud på 8.657' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.869' DKK (HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.965' DKK (HOLDINGSELSKABET THOMAS LEHM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.270' DKK (EJENDOMSSELSKABET THOMAS LEHM ApS).