Lasse Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Eriksen .inc v/Lasse Eriksen (Ejer) |
Største overskud: | 1.148' DKK Konekt ApS (2017-18) |
Største underskud: | -3.806' DKK CEDI by ooono ApS (Nu: SIRÈNE OOONO ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.432' DKK Konekt ApS (2017-18) |
Største gæld: | 10.907' DKK CEDI by ooono ApS (Nu: SIRÈNE OOONO ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Konekt ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lasse Eriksen Holding ApS (7 år) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 ved Eriksen .inc v/Lasse Eriksen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lasse Eriksen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lasse i 1 år 8 måneder, før stoppet den 1. september 2007.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med andre husholdningsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lasse Eriksen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Konekt ApS
Via Lasse Eriksen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lasse Eriksen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2017 -
Konekt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Konekt ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ParGo parking Aps (Nu: Pargo Parking ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
CEDI by ooono ApS (Nu: SIRÈNE OOONO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
CEDI by ooono ApS (Nu: SIRÈNE OOONO ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2021
Registreringsdato: 19.04.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.12.2018 - 13.04.2023
Reel ejer
29.09.2020 - 13.04.2023
Ejerandel: 48,8% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2021 - 11.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.09.2017 - 07.07.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 57,12% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 01.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lasse Eriksen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -10' DKK. Igennem holdingselskabet Lasse Eriksen Holding ApS har Lasse derfor også ejerandele i Konekt ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Lasse Eriksen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Konekt ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.148' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Konekt ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.480' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.806' DKK (CEDI by ooono ApS (Nu: SIRÈNE OOONO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -10' DKK (Lasse Eriksen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.198' DKK (CEDI by ooono ApS (Nu: SIRÈNE OOONO ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Hans Christian Hansen.